Wotsch, Timo | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 15.12.2015 | 23.05.2017 | von 15.12.2015 bis 23.05.2017 |
Verhees, Annette | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Übel, Regina | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 28.05.2019 | | von 28.05.2019 |
Strukmeier, Dieter | AL | AL Vertreter | Vertreter | 19.03.2019 | | von 19.03.2019 |
Steinmüller, Klaus | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Staratschek, Konrad | AL | AL Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Stank, Yannik | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 28.05.2019 | | von 28.05.2019 |
Sensburg, Karin | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 25.08.2014 | von 24.06.2014 bis 25.08.2014 |
Schlüter, Sebastian | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Schlüter, Christoph | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Schäfer, Udo | AfD | AfD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 15.03.2017 | | von 15.03.2017 |
Röhlig, Rainer | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 23.06.2015 | 20.04.2016 | von 23.06.2015 bis 20.04.2016 |
Pfeiffer, Petra | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 05.11.2019 | | von 05.11.2019 |
Pech-Büttner, Elisabeth | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 |
Paas, Nils | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 22.12.2016 | | von 22.12.2016 |
Nowara, Werner | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 25.08.2014 | 11.12.2018 | von 25.08.2014 bis 11.12.2018 |
Nikolaus, Markus | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 10.07.2018 | | von 10.07.2018 |
Müller, Arnold | SPD | SPD Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 05.11.2019 | von 24.06.2014 bis 05.11.2019 |
Mahmood, Malik Nasir | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.07.2018 | | von 10.07.2018 |
Lange-Luchtenberg, Helga | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.05.2017 | 05.06.2018 | von 24.05.2017 bis 05.06.2018 |
Kepp, Ivonne | SPD | SPD Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | 05.07.2016 | von 24.06.2014 bis 05.07.2016 |
Hoffmann, Bernd-Eric | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Haselhoff, Klaus | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 17.06.2014 | 25.08.2014 | von 17.06.2014 bis 25.08.2014 |
Greif, Renate | CDU | CDU Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Ebbinghaus, Rolf | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 18.02.2020 | | von 18.02.2020 |
Ebbinghaus, Petra | AL | AL Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 18.02.2020 | | von 18.02.2020 |
Busch, Dietmar | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Brand, Ursula | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Brach, Reinhard | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 25.08.2014 | 22.06.2015 | von 25.08.2014 bis 22.06.2015 |
Bötte, Joachim | pro Deutschland | pro Deutschland Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 10.02.2017 | von 24.06.2014 bis 10.02.2017 |
Bornewasser, Simon | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 01.12.2015 | von 24.06.2014 bis 01.12.2015 |
Bornewasser, Bernd Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 09.07.2019 | | von 09.07.2019 |
Bleichert, Petra | FDP | FDP Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 21.04.2016 | | von 21.04.2016 |
Bartholomäus, Ingrid | CDU | CDU Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 24.06.2014 | 21.01.2020 | von 24.06.2014 bis 21.01.2020 |
Barg, Armin | UWG | UWG Vertreter (Ratsmitglied) | Vertreter (Ratsmitglied) | 10.12.2019 | | von 10.12.2019 |
Arzdorf, Tanja | UWG | UWG Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | Vertreter (sachkundige(r) Bürger(in)) | 11.12.2018 | | von 11.12.2018 |